Org.nr: 559277-9986
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bakdach, Ahmad | 2023-10-05 |
Styrelsesuppleant | Sadikah, Yahia | 2023-10-05 |
Verkställande direktör | Bakdach, Ahmad | 2023-10-05 |
Styrelseledamot | Jaber, Bahaa Rasmi Mohamad | 2023-01-03 |
Styrelseledamot | Kapoor, Neelam Rizwan | 2022-10-13 |
Styrelsesuppleant | Kapoor, Rizwan Akhtar | 2022-10-13 |
Verkställande direktör | Kapoor, Neelam Rizwan | 2022-10-13 |
Styrelseledamot | Ghura, Mohanad | 2022-08-11 |
Styrelsesuppleant | Ghura, Al Halim | 2022-08-11 |
Verkställande direktör | Ghura, Mohanad | 2022-08-11 |
Styrelseledamot | Omeirat, Ibrahim | 2022-05-12 |
Verkställande direktör | Omeirat, Ibrahim | 2022-05-12 |
Styrelseledamot | Ghura, Mohanad | 2022-04-21 |
Verkställande direktör | Ghura, Mohanad | 2022-04-21 |
Styrelsesuppleant | Rahmani, Jawad | 2022-01-11 |