Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lindab International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sechral 952 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dellner Couplers Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Couplers Holdco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-09-29 |