Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Vinh Phat Ngo Bergström
Vinh Phat Ngo Bergström
19771003-XXXX
Ta kreditupplysning
Ngo Bergström, Vinh Phat är en man född den 3 oktober 1977 och är bosatt i Bankeryd
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Snax AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Vinh Phat Ngo Bergström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-12
Slutplattan HIMRO 120184 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Snax AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Anders Jacob Westesson
Styrelseledamot
Vinh Phat Ngo Bergström
Styrelsesuppleant
Lena Johanna Ngo Bergström
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp