Org.nr: 556622-4993
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Toth, Sigmund Laszlo | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Selling, Svante Valdemar | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Toth, Sigmund Laszlo | 2024-03-02 |
Styrelseledamot | Gogstad-Andersen, Øystein | 2024-03-02 |
Verkställande direktör | Selling, Svante Valdemar | 2024-03-02 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Gustav Martin | 2023-11-02 |
Huvudansvarig revisor | Nilsson, Malin Kristina | 2023-01-13 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2023-01-13 |
Styrelseledamot | Andersen, Eirik | 2021-10-15 |