Org.nr: 556906-5245
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Redig, Lars Håkan | 2023-06-20 |
Huvudansvarig revisor | Blomqvist, Carl Per Fredrik | 2023-05-09 |
Styrelseledamot | Jacobsen, Niels-Peter | 2023-04-12 |
Huvudansvarig revisor | Felton, Åsa | 2022-12-02 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2022-12-02 |