Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Lesaffre NORDIC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-04 |