Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Vincent Erik Eugen Pettersson
Vincent Erik Eugen Pettersson
19490427-XXXX
Ta kreditupplysning
Pettersson, Vincent Erik Eugen är en man född den 27 april 1949 och är bosatt i Hägersten
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ERS, Eco Retreading Systems International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Vincent Erik Eugen Pettersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-24
Sun Lion Solar AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ERS, Eco Retreading Systems International AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Knut Fredrik Olander
Styrelseledamot
Vincent Erik Eugen Pettersson
Tillbaka till sidans topp