Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Gullmanders Arkitekter & Ingenjörer AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Växjö Fastighetscompagni AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kaxholmen 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 2013 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Västergårdens bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Västergårdens bostad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Viland Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Vilmontson, Janet | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |