Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Höga Kusten Skog & Fastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Höga Kusten Skog & Fastighet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |