Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Vilja Maria Häggqvist
Vilja Maria Häggqvist
19760403-XXXX
Ta kreditupplysning
Vilja Maria Häggqvist är en kvinna född den 3 april 1976. Hon är folkbokförd i Tavelsjö sedan 2023-10-15. Tavelsjö ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Delos Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Vilja Maria Häggqvist har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-11
Bostadsrättsföreningen Skidstaven 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-08
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Delos Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Johan Häggqvist
Styrelsesuppleant
Vilja Maria Häggqvist
Tillbaka till sidans topp