Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Viktor Stig Philip Jernelöv
Viktor Stig Philip Jernelöv
19810702-XXXX
Ta kreditupplysning
Viktor Stig Philip Jernelöv är en man född den 2 juli 1981. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-10-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Pokalen 6
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Viktor Stig Philip Jernelöv har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-10-05
Bostadsrättsföreningen Sofia 81
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-08-23
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-08-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Pokalen 6
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Inger Kristina Söderlund
Styrelseledamot
Aina Olsson
Styrelseledamot
Lars Daniel Valdemar Kjellander
Ordförande
Lars Daniel Valdemar Kjellander
Styrelseledamot
Viktor Stig Philip Jernelöv
Styrelseledamot
Axel Hobrik Wärnegård
Styrelseledamot
Anna Viktoria Byström
Tillbaka till sidans topp