Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Viking Gert Arne Nordin
Viking Gert Arne Nordin
19660410-XXXX
Ta kreditupplysning
Viking Gert Arne Nordin är en man född den 10 april 1966. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 0001-01-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Smedsudden Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Among Giants Properties Construction AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Syllen Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Among Giants Properties Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tussilagon 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Among Giants Properties Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ältaberg Företagshus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ältaberg Företagshus AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Panama Digital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ältaberg Företagshus i Huddinge AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ältaberg Företagshus i Huddinge AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Östermur AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Östermur AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Blidösund Projekt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tumålet 7 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tumålet 7 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bildösund Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Nordin, Viking
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Oxhalsö 2:190
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Oxhalsö 2:917
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Viking Gert Arne Nordin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-24
Örkr 17 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 9 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Smedsudden Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Uddare
Ordförande
Mats Uddare
Styrelsesuppleant
Bo Anders Lundh
Styrelseledamot
Viking Gert Arne Nordin
Revisor
Beatrice Fejde
Tillbaka till sidans topp
Among Giants Properties Construction AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Ingrid Marie Nordlander
Styrelseledamot
Viking Gert Arne Nordin
Styrelseledamot
Bo Mikael Savborg
Ordförande
Bo Mikael Savborg
Styrelsesuppleant
Jesper F C Feldin Savborg
Tillbaka till sidans topp
Syllen Fastigheter AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bo Anders Lundh
Styrelseledamot
Viking Gert Arne Nordin
Huvudansvarig revisor
Johan André Rönnkvist
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp