Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Välvård Center AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Välvård Center AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-03 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |