Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Victoria Elin Moberg
Victoria Elin Moberg
19890511-XXXX
Ta kreditupplysning
Victoria Elin Moberg är en kvinna född den 11 maj 1989. Hon är folkbokförd i Falun sedan 2020-06-24. Falun ligger i Falun kommun, Dalarnas län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ODD Engineering AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Victoria Elin Moberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-11-16
Riksbyggen Bostadsrättsförening Falunhus nr 9
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ODD Engineering AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Markus Kenneth Henriksson
Styrelseledamot
Hampus Mattias Evers
Ordförande
Hampus Mattias Evers
Styrelseledamot
Victoria Elin Moberg
Styrelseledamot
David Mikael Darth
Verkställande direktör
David Mikael Darth
Tillbaka till sidans topp