Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Victor Sascha Sebastian Tomic
Victor Sascha Sebastian Tomic
19850523-XXXX
Ta kreditupplysning
Victor Sascha Sebastian Tomic är en man född den 23 maj 1985. Han är folkbokförd i Tyresö sedan 2022-10-05. Tyresö ligger i Tyresö kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Milan Tomich AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Milan Tomich AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grand Projects Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Grand Projects Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kumavu Studios AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kumavu Studios AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Camic Beauty AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Camic Beauty AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DoM Sports AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
DoM Sports AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kirimiri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grand Frank AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Grand Frank AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kiri Media AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Victor Sascha Sebastian Tomic har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2022-01-15
Kiano Life AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-03-31
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 7 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Milan Tomich AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Siv Gunilla Tomic
Styrelseledamot
Milan Tomic
Verkställande direktör
Milan Tomic
Ordförande
Milan Tomic
Styrelseledamot
Victor Sascha Sebastian Tomic
Vice verkställande direktör
Victor Sascha Sebastian Tomic
Tillbaka till sidans topp
Grand Projects Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Olof Mikael Engdahl
Vice verkställande direktör
Olof Mikael Engdahl
Huvudansvarig revisor
Kajsa Karin Helena Goding
Styrelseledamot
Victor Sascha Sebastian Tomic
Verkställande direktör
Victor Sascha Sebastian Tomic
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
Kumavu Studios AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Olof Mikael Engdahl
Styrelseledamot
Victor Sascha Sebastian Tomic
Verkställande direktör
Victor Sascha Sebastian Tomic
Tillbaka till sidans topp