Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Apelgrens Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Apelgrens Advisory AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Apelgrens konsultbyrå | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-03-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-01-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-08 |