Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Scastone AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Scastone AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Biokraft International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Biokraft International AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 1Vision Biogas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | 1Vision Biogas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | North European Oil Trade AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | North European Oil Trade AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gothenburg BioRefinery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Östrand Elnät AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | St1 Biogas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | St1 Biogas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Biorefinery Östrand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-29 |