Org.nr: 559288-0362
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2024-05-22 |
Extern firmatecknare | Stenlund, Henrik Roland | 2023-10-21 |
Styrelseledamot | Tandon, Ranjan | 2022-06-21 |
Huvudansvarig revisor | Ramsvik, Sofia Ulrika | 2022-06-15 |