Org.nr: 559160-8954
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Demetri, Elvis | 2024-05-21 |
Verkställande direktör | Demetri, Elvis | 2024-05-21 |
Styrelsesuppleant | Hagen, Erik | 2023-12-22 |
Styrelsesuppleant | Olofsson, Monica Birgitta | 2023-04-06 |
Styrelsesuppleant | Ziegel, Birgit Gunnel | 2023-01-03 |