Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Kommanditdelägare | MILTEC, T. HAGGREN KOMMANDITBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |