Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Valentino Leifi Guiseppe Bollström Cavalli
Valentino Leifi Guiseppe Bollström Cavalli
19900305-XXXX
Ta kreditupplysning
Valentino Leifi Guiseppe Bollström Cavalli är en man född den 5 mars 1990. Han är folkbokförd i Ronneby sedan 2023-06-01. Ronneby ligger i Ronneby kommun, Blekinge län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Conzita Sverige AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Valentino Leifi Guiseppe Bollström Cavalli har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-21
JOMA Åkeri AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-01-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Conzita Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Tomas André Brian Kristensen
Styrelseledamot
Valentino Leifi G Bollström Cavalli
Tillbaka till sidans topp