Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |