Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Cornada AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JFM Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Swedsnus.nu Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Swedsnus.nu Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Swedsnus.nu Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tuvesvik Fastighetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GSF AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JURT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Öster Offshore Event & Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skeppersholme Hotell & Restaurang AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Swedsnus.nu Sweden Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-15 |