Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Masarna Speedway AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Uppgård Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | UPPGÅRD, ROGER LARS VILHELM | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |