Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator | Carle Restaurantkonsult Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svenska Realvärden Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GL Konsult Tjörn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fläktgubben AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HANDY Service i Alingsås Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hotell Skärhamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Hotell Skärhamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | G Larsson Redovisning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Klädesholmens Affär Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Krutkällaren ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Klädesholmens bastuförening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Prokurist | Alltid Sol Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant Utträde: 2024-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-20 |
||
Prokurist Utträde: 2022-08-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-06 |