Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Uno Kang-Da Weng
Uno Kang-Da Weng
19870318-XXXX
Ta kreditupplysning
Uno Kang-Da Weng är en man född den 18 mars 1987. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-08-13. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
U KNOW IT Handelsbolag
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Uno Kang-Da Weng har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-22
Slutplattan FEVGI 116617 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
U KNOW IT Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Amanias Abraha
Bolagsman
Uno Kang-Da Weng
Tillbaka till sidans topp