Org.nr: 556982-7065
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Edstrom, Andréa Margareta | 2024-07-03 |
Extern verkställande direktör | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2024-01-12 |
Styrelsesuppleant | Evertsson, Martin Ingvar | 2023-11-25 |
Huvudansvarig revisor | Raa, Per Kristian | 2021-10-20 |