Org.nr: 559195-3863
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Poli, Ninip | 2024-08-01 |
Revisor | Makal, Niklas Kenneth | 2024-08-01 |
Styrelseledamot | Aho Kasomelke, Anneli | 2024-06-24 |
Styrelsesuppleant | Aho, Alexander | 2024-06-24 |
Styrelsesuppleant | Poli, Ninip | 2022-02-04 |
Styrelsesuppleant | Aho, Alexander | 2021-11-18 |