Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Umberto Fallai
Umberto Fallai
19430708-XXXX
Ta kreditupplysning
Fallai, Umberto är en man född den 8 juli 1943 och är bosatt i Torsö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Vis AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Umberto Fallai har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-18
Bostadsrättsföreningen Sjöporten 1 i Mariestad
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Vis AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Umberto Fallai
Styrelseledamot
Robin Oméro Fallai
Tillbaka till sidans topp