Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulrika Viola Byström
Ulrika Viola Byström
19911011-XXXX
Ta kreditupplysning
Byström, Ulrika Viola är en kvinna född den 11 oktober 1991 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Blinka IO AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulrika Viola Byström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-05
Bostadsrättsföreningen Övre Volta
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Blinka IO AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Vijil Marottikal Girish
Styrelseledamot
Erik Alexander Eino Dahlskog
Vice verkställande direktör
Erik Alexander Eino Dahlskog
Styrelseledamot
Rami Ballout
Verkställande direktör
Rami Ballout
Ordförande
Rami Ballout
Styrelseledamot
Ulrika Viola Byström
Tillbaka till sidans topp