Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Sandborg & Company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Knowmation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | KC Group Leadership Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | KC Group Leadership Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aktieinvest FK Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aktieinvest FK Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Aimfor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Aimfor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Eurasia Fintech AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-01 |