Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SECTRA Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Utvecklingsklustret Energi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | Trampolin Systemkonsult Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-12 |