Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulla Nyman
Ulla Nyman
19570810-XXXX
Ta kreditupplysning
Nyman, Ulla är en kvinna född den 10 augusti 1957 och är bosatt i Hägersten
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Hatteljens vänner Ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulla Nyman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-09
Svenska Kemisamfundet Service AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hatteljens vänner Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Edit Ann-Marie Gudrun Lavin
Styrelseledamot
Eva Ellen Elisabeth Ekenberger
Styrelseledamot
Kerstin Inga-Maj Carlefalk
Styrelseledamot
Ulla Nyman
Tillbaka till sidans topp