Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulla Nicolina Boström
Ulla Nicolina Boström
19790218-XXXX
Ta kreditupplysning
Boström, Ulla Nicolina är en kvinna född den 18 februari 1979 och är bosatt i Ursviken
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
PRB Enterprise AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulla Nicolina Boström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-05
Aktiebolaget Skellefte-Reklam
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-08-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
PRB Enterprise AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Stefan Mattias Hällberg
Styrelsesuppleant
Ulla Nicolina Boström
Styrelseledamot
Per Roberth Boström
Verkställande direktör
Per Roberth Boström
Tillbaka till sidans topp