Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
19510322-XXXX
Ta kreditupplysning
Sjöholm Persson, Ulla Margareta V är en kvinna född den 22 mars 1951 och är bosatt i Åhus
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Förvaltnings Aktiebolaget Sappören
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Mats Persson i Kristianstad
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Förvaltningsaktiebolaget Bröderna Persson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
General Uhlfeldt 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Förvaltnings AB Vantaröd
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kristianstad Erik Dahlberg 5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Parkeringsbolaget i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastigheten General Uhlfeldt 2 i Kristianstad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kristianstad Åsen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Bröderna Persson
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Ljunggren 5
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kristianstad Jepp Buck 19 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
CJF 15 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
General Uhlfeldt 12 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulla Margareta V Sjöholm Persson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-16
Kristianstad Jepp Buck 20 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-07-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Förvaltnings Aktiebolaget Sappören
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Göte Persson
Verkställande direktör
Mats Göte Persson
Styrelsesuppleant
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Styrelseledamot
Maria Charlotte Margareta Hamilton
Ordförande
Maria Charlotte Margareta Hamilton
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Fastighets AB Mats Persson i Kristianstad
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Göte Persson
Styrelsesuppleant
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Extern firmatecknare
Nils Peter Daniel Thulin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp
Förvaltningsaktiebolaget Bröderna Persson
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Göte Persson
Styrelsesuppleant
Ulla Margareta V Sjöholm Persson
Huvudansvarig revisor
Lars Markus Niléhn
Extern firmatecknare
Nils Peter Daniel Thulin
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Tillbaka till sidans topp