Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulla Margareta Kärlin
Ulla Margareta Kärlin
19600826-XXXX
Ta kreditupplysning
Kärlin, Ulla Margareta är en kvinna född den 26 augusti 1960 och är bosatt i Gävle
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bostadsrättsföreningen Långtorpet 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulla Margareta Kärlin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-07-01
Riksbyggen Bostadsrättsförening Gävlehus nr 10
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-01-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Långtorpet 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisorssuppleant
Bo Lars Hellblom
Styrelsesuppleant
Ulla Margareta Kärlin
Revisor
Carin Marianne Skålander
Styrelseledamot
Reidun Lenita Nyberg
Styrelseledamot
Lisa Katarina Bruks
Styrelseledamot
Lars Stefan Lindell
Ordförande
Lars Stefan Lindell
Styrelseledamot
Victor Johan Gustafsson
Tillbaka till sidans topp