Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulla Karolina Perman
Ulla Karolina Perman
19770725-XXXX
Ta kreditupplysning
Perman, Ulla Karolina är en kvinna född den 25 juli 1977 och är bosatt i Årsta
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Stall De Soto Handelsbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulla Karolina Perman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-07-07
Bostadsrättsföreningen Bränningen
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-03-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stall De Soto Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Olof Gunnar Strid
Bolagsman
Jan-Erik Larsson
Bolagsman
Jan Anders Alfredsson
Bolagsman
Lars Jonas Lund
Bolagsman
Dickh Urban Mattias Lindberg
Bolagsman
Ulla Karolina Perman
Bolagsman
Tony Bergman Bygg & Fastighets AB
Bolagsman
Fastighetskonsult Lars Björk i Almunge AB
Tillbaka till sidans topp