Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulla Britt Margareta Waara
Ulla Britt Margareta Waara
19470811-XXXX
Ta kreditupplysning
Waara, Ulla Britt Margareta är en kvinna född den 11 augusti 1947 och är bosatt i Umeå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
HSB Bostadsrättsförening Klockan i Umeå
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulla Britt Margareta Waara har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-01-19
S:et Sjukgymnasten AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsförening Klockan i Umeå
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Oskar Emil Selander
Styrelsesuppleant
Ulla Britt Margareta Waara
Styrelseledamot
Rolf Gunnar Ringsell
Ordförande
Rolf Gunnar Ringsell
Styrelseledamot
Rolf Tomas Hellberg
Styrelsesuppleant
Erik Johannes Anens
Styrelseledamot
Annica Ellenor Iréne Byström
Styrelseledamot
Olof Niclas Eriksson
Styrelseledamot
Johan Erik Peter Eriksson
Styrelseledamot
Lars Robert Strömqvist
Styrelseledamot
Karl Patrik Kristoffer Viberg
Styrelseledamot
Johnny Viktor Jonsson
Tillbaka till sidans topp