Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-16 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |