Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | UH Projektkonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | UH Projektkonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | HIGA Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-29 |