Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Tommi Olsson
Ulf Tommi Olsson
19501007-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulf Tommi Olsson är en man född den 7 oktober 1950. Han är folkbokförd i Sankt Ibb sedan 1976-12-09. Sankt Ibb ligger i Landskrona kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Pedina AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Pedina AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Altropart Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Altropart Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Altropart Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Hjorten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fastighets AB Astern
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Altropart AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Altropart AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Altropart AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
LJUM Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
LJUM Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Krummi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Litla AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Elloan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Adamit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Adamit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Adamit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
NECDIF AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Elina Lovisa AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Property Invest Nordmarken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Property Invest Nordmarken AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Smedens Torg Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Smedens Torg Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Tommi Olsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-12-28
Gröningens bostäder AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-12-28
Gröningens bostäder AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Pedina AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Tommi Olsson
Ordförande
Ulf Tommi Olsson
Revisor
Per Martin Bengtsson
Styrelseledamot
Ann-Charlotte Cecilia Olsson
Styrelseledamot
Anders Rickard Friberg
Tillbaka till sidans topp
Altropart Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Ludvigh Stensson Nyström
Styrelseledamot
Ulf Tommi Olsson
Verkställande direktör
Ulf Tommi Olsson
Ordförande
Ulf Tommi Olsson
Styrelseledamot
Ann-Charlotte Cecilia Olsson
Styrelseledamot
Ulrika Kristina Olsson
Tillbaka till sidans topp
Fastighets AB Hjorten
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ulf Tommi Olsson
Revisor
Per Martin Bengtsson
Styrelseledamot
Ann-Charlotte Cecilia Olsson
Tillbaka till sidans topp