Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Stefan Öberg
Ulf Stefan Öberg
19650709-XXXX
Ta kreditupplysning
Ulf Stefan Öberg är en man född den 9 juli 1965. Han är folkbokförd i Österskär sedan 2010-08-17. Österskär ligger i Österåker kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighetsaktiebolaget Härnö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighetsaktiebolaget Härnö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tradera Marketplace AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tradera Marketplace AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Tradera Marketplace AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Älvsbyns Fastighetsbolag Åkerbäret AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Älvsbyns Fastighetsbolag Åkerbäret AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Interiör & Design i Älvsbyn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Interiör & Design i Älvsbyn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Svensk specialistkompetens AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Remby Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Remby Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Dipps Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
TraSwe Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Akerbar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Akerbar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Stefan Öberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-30
Sista versen 72577 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 15 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighetsaktiebolaget Härnö
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Leif Magnus Holmgren
Revisor
Ernst & Young Aktiebolag
Styrelsesuppleant
Mats Knut Ingemar Larsson
Styrelseledamot
Ulf Stefan Öberg
Ordförande
Ulf Stefan Öberg
Styrelsesuppleant
Ruth Liv Elisabeth Öberg
Styrelseledamot
Pär Ingemar Larsson
Verkställande direktör
Pär Ingemar Larsson
Tillbaka till sidans topp
Tradera Marketplace AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Stefan Öberg
Verkställande direktör
Ulf Stefan Öberg
Ordförande
Ulf Stefan Öberg
Styrelseledamot
Irene Sofia Margareta Werge
Revisor
Nils Andreas Nyberg Selvring
Styrelseledamot
Pierre Martin Ferraud Norberg
Styrelseledamot
Carl Daniel Wiskman
Tillbaka till sidans topp
Älvsbyns Fastighetsbolag Åkerbäret AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Mats Knut Ingemar Larsson
Styrelseledamot
Ulf Stefan Öberg
Ordförande
Ulf Stefan Öberg
Styrelseledamot
Pär Ingemar Larsson
Verkställande direktör
Pär Ingemar Larsson
Revisor
Anna Elvira Stehn Wande
Styrelsesuppleant
Ruth Liv Elisabeth Öberg
Tillbaka till sidans topp