Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Sören Nordlund
Ulf Sören Nordlund
19601225-XXXX
Ta kreditupplysning
Nordlund, Ulf Sören är en man född den 25 december 1960 och är bosatt i Örnsköldsvik
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kooperativa Bokhandeln Örnen ekonomisk förening
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Sören Nordlund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-21
HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kooperativa Bokhandeln Örnen ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Bengt Göran Lindgren
Styrelseledamot
Björn William Kenneth Lundgren
Styrelsesuppleant
Markku Kalervo Jokimäki
Styrelseledamot
Claes-Göran Olof Engström
Styrelseledamot
Kristina Margareta Olofsdtr Frisk
Styrelseledamot
Ulf Sören Nordlund
Styrelseledamot
Anna-Britta Åkerlind
Styrelsesuppleant
Sten Eric Wigert
Tillbaka till sidans topp