Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | UmeJärven i AC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Beppe Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nya Bubblan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-15 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |