Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ulf Nyberg
Ulf Nyberg
19631224-XXXX
Ta kreditupplysning
Nyberg, Ulf är en man född den 24 december 1963 och är bosatt i Floda
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Nyberg Energi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Nyberg Energi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Carlbergs Salonger Eftr AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kronäng 1 Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Berg 1:53 Industrifastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lerum Bostads och Lokal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Lerum Bostads och Lokal AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kronäng i Hedared Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kronäng i Hedared Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hedared 2:43 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hedared 2:25 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Hedared 2:25 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Prokurist
Hjulmakaren Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ulf Nyberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-30
Nybergs Begravningsbyrå AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nyberg Energi AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Nyberg
Ordförande
Ulf Nyberg
Revisor
Ann-Louise Jassi Larsson
Styrelsesuppleant
Julia Sofia Nyberg
Styrelseledamot
Ulf Niklas Viktor Nyberg
Tillbaka till sidans topp
Carlbergs Salonger Eftr AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ann-Charlott Margareta Nyberg
Ordförande
Ann-Charlott Margareta Nyberg
Styrelsesuppleant
Ulf Nyberg
Styrelseledamot
Jessica Marie Fredriksson
Revisor
Lars Peter Mikael Eriksson
Tillbaka till sidans topp
Kronäng 1 Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Nyberg
Styrelsesuppleant
Hans Ingvar Johansson
Tillbaka till sidans topp