Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ulf Ejenstam AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kommersiella Fastigheter Östersund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Kommersiella Fastigheter Östersund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PUT Östersund AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Tegepjäxan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ullådalsstugan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Ullådalsstugan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |