Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Barken 2 i Umeå | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Barken 2 i Umeå | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |