Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Kålltorps Byggnadsaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Argus Projektutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Argus Projektutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-01 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-04 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-10-04 |