Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | SOS Flyg i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Stockholm MFO AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Aktiebolaget Stockholms-Turisten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Great European Duck Races Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Stockholm Event Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | SOS Security Säkerhetskonsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | SOS Säkerhetstjänster Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-04 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-04-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-04 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-02-04 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2024-02-04 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-12-19 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2023-12-19 |