Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | RHI Refractories Nord AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | RHI Refractories Nord AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | RHI Refractories Nord AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Agellis Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Bergsmannen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-31 |